Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Carl Magnus Gösta Danielson
Carl Magnus Gösta Danielson
19600308-XXXX
Ta kreditupplysning
Danielson, Carl Magnus Gösta är en man född den 8 mars 1960 och är bosatt i Stockholm
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Lövbo Kraft AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Danielson & Vigerland AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ScanPark Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Silverdalens bruk AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Normannica AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bärsärk Holding Aktiebolag (publ)
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Bärsärk Holding Aktiebolag (publ)
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Gymnasten 1 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Magnus Danielson Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
C.M.G. Danielson Fastighetsförvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Northmax Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Northmax Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Smålandsgaraget AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Smålandsgaraget AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Swedish Mineral water AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fastigheten Skörd 1 Kungsholmen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Clearwater Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Uddby Kraft AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Surf Refund AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Trindan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Smala Gränden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Järnportalen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Alester invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sellfree AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Danielson, Magnus
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Flemming 37
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bostadsrättsföreningen Flemming 37
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Skyrd i Stockholm Ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Vice verkställande direktör
Skyrd i Stockholm Ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Skyrd i Stockholm Ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsförening Flemming 2
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bostadsrättsförening Flemming 2
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Ångpannan 9
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bostadsrättsföreningen Ångpannan 9
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Carl Magnus Gösta Danielson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-05-07
marmoris AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 7 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708113 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Lövbo Kraft AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Carl Magnus Gösta Danielson
Styrelsesuppleant
Gunilla Kristina Brunkener
Tillbaka till sidans topp
Danielson & Vigerland AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Carl Magnus Gösta Danielson
Styrelsesuppleant
Gunilla Kristina Brunkener
Tillbaka till sidans topp
ScanPark Nordic AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Carl Magnus Gösta Danielson
Styrelsesuppleant
Gunilla Kristina Brunkener
Tillbaka till sidans topp