Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Carl Magnus Fredrik Brandt
Carl Magnus Fredrik Brandt
19790120-XXXX
Ta kreditupplysning
Carl Magnus Fredrik Brandt är en man född den 20 januari 1979. Han är folkbokförd i Saltsjö-Boo sedan 2007-12-13. Saltsjö-Boo ligger i Nacka kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Byråassistans Stockholm Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
FAS Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Brightness Reef AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
BS & W Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Sohlman och Swenson Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Vejby Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
MB och Co Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aspirix AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Aspirix AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Skat AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
BS Skåne fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Brightness Saltarö AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Knutveckling AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Compose Pay Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Swedish Car Exports AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Swedish Car Exports AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Andvare Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Our Bubbles AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Our Bubbles AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
BigWig AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Ockhams Solutions AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Carl Magnus Fredrik Brandt har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-09-09
Gysinge Bruk fastighets AB
Aktivt
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-02-25
Meckbach Träning AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 7 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Byråassistans Stockholm Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Björn Emil Petter Hedberg
Ordförande
Björn Emil Petter Hedberg
Styrelseledamot
Carl Michael Christopher Brandt
Styrelsesuppleant
Carl Magnus Fredrik Brandt
Revisor
Cecilia Anna Christina Carlsson
Tillbaka till sidans topp
FAS Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Carl Michael Christopher Brandt
Styrelsesuppleant
Carl Magnus Fredrik Brandt
Tillbaka till sidans topp
Brightness Reef AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Carl Michael Christopher Brandt
Styrelseledamot
Carl Magnus Fredrik Brandt
Revisor
Cecilia Anna Christina Carlsson
Tillbaka till sidans topp