Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Crowdfunding Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | ComContact Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Foocus Affärspartner AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Askersund Sundsbron 4 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Xpart Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Alleko Work AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Visino AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Komplementär | Novres kommanditbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Komplementär | Adno kommanditbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-15 |