Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Cykelkraft AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sockamore AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | A&C United AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | A&C United AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Moory Nautics AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Moory Nautics AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tyrefors Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Oktan SEO AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-05 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2021-11-12 |