Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Carl Jonas Palm
Carl Jonas Palm
19630608-XXXX
Ta kreditupplysning
Palm, Carl Jonas är en man född den 8 juni 1963 och är bosatt i Malmö
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Recett ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Carl Jonas Palm har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-04-01
Nyhamnen Nöje & Events AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-09-17
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Recett ekonomisk förening
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Peter Erik Joakim Hingström
Styrelseledamot
Anders Thomas Romlöv
Styrelseledamot
Carl Otto Gustav Lange
Ordförande
Carl Otto Gustav Lange
Styrelsesuppleant
Carl Jonas Palm
Styrelseledamot
Tomas Jörgen Eriksson
Tillbaka till sidans topp