Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Carl Jonas Jönsson
Carl Jonas Jönsson
19780306-XXXX
Ta kreditupplysning
Jönsson, Carl Jonas är en man född den 6 mars 1978 och är bosatt i Kälarne
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Föreningen Folkets Hus i Hällesjöby u.p.a.
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Carl Jonas Jönsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-04-30
Hällesjö Utveckling Ekonomisk förening
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Föreningen Folkets Hus i Hällesjöby u.p.a.
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Sten Yngve Edvardsson
Styrelseledamot
Anita Kristina Jönsson
Styrelseledamot
Ulla Lillbeth Maria Ansätt
Styrelsesuppleant
Ulf Arne Tynelius
Styrelseledamot
Carl Jonas Jönsson
Styrelseledamot
Henrik Olov August Palmquist
Styrelsesuppleant
Heléne Marie Danielsson
Tillbaka till sidans topp