Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-09-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-30 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-09-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-10-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-03 |