Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Carl Johan Emil Snellman
Carl Johan Emil Snellman
19801221-XXXX
Ta kreditupplysning
Snellman, Carl Johan Emil är en man född den 21 december 1980 och är bosatt i Stockholm
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Digitala Underverk AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Carl Johan Emil Snellman har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-09-10
Lilla Redo AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-01-24
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Digitala Underverk AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Carl Johan Emil Snellman
Styrelsesuppleant
Malin Elisabet Hyun Ah Ljungholm
Tillbaka till sidans topp