Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Carl Johan Betinger
Carl Johan Betinger
19821124-XXXX
Ta kreditupplysning
Betinger, Carl Johan är en man född den 24 november 1982 och är bosatt i Växjö
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Vävaren 2
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Carl Johan Betinger har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-02-14
Sista versen 78019 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Vävaren 2
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ratko Miksic
Styrelseledamot
Carl Johan Betinger
Styrelseledamot
Zufer Music
Styrelsesuppleant
Emma Alexandra Betinger
Styrelseledamot
Marcus Håkan Linus Strååt
Tillbaka till sidans topp