Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Minim Finance AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Amun Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Vita Stränder Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Träpanelen Etapp 1 Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-19 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-03 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-03 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-05-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-09-30 |