Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Carl Hugo Eric Samuelsson
Carl Hugo Eric Samuelsson
19770220-XXXX
Ta kreditupplysning
Carl Hugo Eric Samuelsson är en man född den 20 februari 1977. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2022-06-30. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Kungstornen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Kungstornen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aktiebolaget Centrumfastigheter
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Aktiebolaget Centrumfastigheter
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fastighets Aktiebolag Stockholms Skärgård
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Fastighets Aktiebolag Stockholms Skärgård
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
AB Ekonor
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
AB Ekonor
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Stora Husarn AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
AB Ekonor Holding
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
AB Ekonor Holding
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fastighets AB Norra Kungstornet
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Fastighets AB Norra Kungstornet
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
AB Ekonor Förvaltning
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
AB Ekonor Förvaltning
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Södra Kungstornet
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Hornblåsaren 27
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Carl Hugo Eric Samuelsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-03-07
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORRA KUNGSTORNET
Avregistrerad
Styrelseledamot
Utträde: 2024-03-07
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORRA KUNGSTORNET
Avregistrerad
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-02-16
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 4 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Kungstornen AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Ann-Charlotte Elsa K Samuelsson
Styrelseledamot
Carl Johan Robert Samuelsson
Ordförande
Carl Johan Robert Samuelsson
Revisor
Björn Mikael Östblom
Styrelseledamot
Carl Hugo Eric Samuelsson
Verkställande direktör
Carl Hugo Eric Samuelsson
Tillbaka till sidans topp
Aktiebolaget Centrumfastigheter
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Ann-Charlotte Elsa K Samuelsson
Styrelseledamot
Carl Johan Robert Samuelsson
Ordförande
Carl Johan Robert Samuelsson
Revisor
Björn Mikael Östblom
Styrelseledamot
Carl Hugo Eric Samuelsson
Verkställande direktör
Carl Hugo Eric Samuelsson
Tillbaka till sidans topp
Fastighets Aktiebolag Stockholms Skärgård
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Ann-Charlotte Elsa K Samuelsson
Styrelseledamot
Carl Johan Robert Samuelsson
Ordförande
Carl Johan Robert Samuelsson
Revisor
Björn Mikael Östblom
Styrelseledamot
Carl Hugo Eric Samuelsson
Verkställande direktör
Carl Hugo Eric Samuelsson
Tillbaka till sidans topp