Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | WSG Uroxen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | WSG Graniten AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Carl Beck-Friis AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | WSG Kapitalförvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | EstRel PropCo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-10 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-16 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-16 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-15 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-15 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-15 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-15 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-15 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-15 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-15 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-15 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-13 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-06 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-06 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-06 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-17 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-16 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-15 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-04 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-02 |