Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Carl Henrik Georg Nilsson
Carl Henrik Georg Nilsson
19790718-XXXX
Ta kreditupplysning
Nilsson, Carl Henrik Georg är en man född den 18 juli 1979 och är bosatt i Vejbystrand
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Grojects AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Carl Henrik Georg Nilsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-08-04
Are You Sweden AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-11-07
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Grojects AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Carl Henrik Georg Nilsson
Styrelseledamot
Kajsa Maria Nilsson
Verkställande direktör
Kajsa Maria Nilsson
Tillbaka till sidans topp