Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Carl Håkan Svensson
Carl Håkan Svensson
19651023-XXXX
Ta kreditupplysning
Svensson, Carl Håkan är en man född den 23 oktober 1965 och är bosatt i Hällingsjö
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Aktiebolaget Strands Bruk
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bror Bäck i Håbol Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Dunnebacken Grus & Maskin Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Pineskär Fastighets Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Cacces AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Gingsered Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
BTS Båt och Tele Service AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Active Admins Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Active Holding Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Vård & Rehabilitering i Väst AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aktiva fastigheter Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Eltjänst i Bollebygd AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
AB Rammsjön Holding
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
GDS Scandinavia AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Västsvensk Ekonomikontroll AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Solhems Anläggning & Plåtslageri AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Tommy Jansson Svets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Björkbackens Gräv & Markarbeten AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Hamnevattnet Dalslands Psykoterapi AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Pro-Tect Europe AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Blomsterboden i Töckfors AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nössemarks HVB AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Mikael Nätts Färg & Golv AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Svensson, Håkan
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Carl Håkan Svensson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-10-19
MerHem Bengtsfors AB
Aktivt
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-04-14
Barakat Läkartjänst AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 10 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Aktiebolaget Strands Bruk
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Carl Håkan Svensson
Styrelsesuppleant
Krister Jan-Erik Stensson
Tillbaka till sidans topp
Bror Bäck i Håbol Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Carl Håkan Svensson
Styrelsesuppleant
Bror Per-Arne Bäck
Tillbaka till sidans topp
Dunnebacken Grus & Maskin Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Carl Håkan Svensson
Styrelsesuppleant
Krister Jan-Erik Stensson
Tillbaka till sidans topp