Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | EBGAB-Bröderna Eriksson Business Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | ONZE i Borlänge AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | WrapChamp Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | WrapChamp Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | REMT AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-03-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-11 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-16 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-20 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-03 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-16 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-12 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-06 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-13 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-16 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-10 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-31 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-31 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-22 |