Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-07-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-02 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-22 |