Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Innehavare | Trägårdh, Carl Gustaf | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Cadbury Sweden Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Likvidator | Stella Logistik AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Likvidator | Miljöteborg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Trägårdh Kommunikation AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Advokaterna T&T AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-01 |
||
Ordförande Utträde: 2023-04-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-22 |
||
Ordförande Utträde: 2023-04-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-19 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-12 |