Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Carl-Gustaf Kristofer Rönnqvist
Carl-Gustaf Kristofer Rönnqvist
19831103-XXXX
Ta kreditupplysning
Rönnqvist, Carl-Gustaf Kristofer är en man född den 3 november 1983 och är bosatt i Stockholm
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Riksbyggen Bostadsrättsförening Halmstadshus nr 8
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Bostadsrättsföreningen Bikupan
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Riksbyggen Bostadsrättsförening Laholmshus nr 1
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Riksbyggen Bostadsrättsförening Trönningehus nr 1
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Riksbyggen Bostadsrättsförening Halmstadshus nr 16
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Riksbyggen Bostadsrättsförening Halmstadshus nr 17
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Riksbyggen Bostadsrättsförening Halmstadshus nr 18
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Riksbyggen Bostadsrättsförening Lyckebohus nr 1
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Riksbyggen Bostadsrättsförening Trönningehus nr 2
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Riksbyggen Bostadsrättsförening Laholmshus nr 2
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Carl-Gustaf Kristofer Rönnqvist har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-01-13
Bostadsrättsföreningen Solbacken Fyllinge
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-01-28
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Riksbyggen Bostadsrättsförening Halmstadshus nr 8
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisorssuppleant
Folke Lennart Pearson
Revisor
Pär Thomas Ylander
Styrelseledamot
Jens Bertil Madsen
Ordförande
Jens Bertil Madsen
Styrelsesuppleant
Lena Birgitta Jinnestrand
Styrelseledamot
Lennart Mattias Arturson
Styrelseledamot
Patrik Alexander Ekheimer
Styrelseledamot
Ida Viktoria Helena Heiner
Styrelsesuppleant
Åsa Christina Carlsson
Styrelseledamot
Erik Karl Oskar Tegvald
Styrelseledamot
Carl-Gustaf Kristofer Rönnqvist
Styrelsesuppleant
Christopher Guy Eckerberg
Styrelseledamot
Alexandra Victoria Ovik
Tillbaka till sidans topp
Bostadsrättsföreningen Bikupan
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Anders Gunnar Olofsson
Styrelseledamot
Eva Kristina Westerberg
Styrelseledamot
Ian Sture Roger Dellgren
Styrelseledamot
Raija Irene Holm Arvola
Ordförande
Raija Irene Holm Arvola
Styrelseledamot
Bo Magnus Svensson
Styrelsesuppleant
Karl Dusan Östberg Ivanovic
Styrelsesuppleant
Ida Hanna Kristina Svaneblom
Styrelseledamot
Nina Charlotte Axelsson
Styrelsesuppleant
Per Pontus Frånander
Styrelsesuppleant
Carl-Gustaf Kristofer Rönnqvist
Tillbaka till sidans topp
Riksbyggen Bostadsrättsförening Laholmshus nr 1
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ulla Christin Halina Weinitz
Styrelseledamot
Göran Arne Bengtsson
Styrelseledamot
Kenneth Axel Väinö Lundgren
Ordförande
Kenneth Axel Väinö Lundgren
Styrelsesuppleant
Marie Therese Granberg
Styrelsesuppleant
Nezira Sehmehmedovic
Styrelseledamot
Ann Beatrice Cecilia Nilsson
Styrelseledamot
Andreas John Mattias Antonsson
Styrelsesuppleant
Carl-Gustaf Kristofer Rönnqvist
Tillbaka till sidans topp