Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Carl Göran Lennart Ottosson
Carl Göran Lennart Ottosson
19500124-XXXX
Ta kreditupplysning
Ottosson, Carl Göran Lennart är en man född den 24 januari 1950 och är bosatt i Växjö
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Hans-Erik Johansson i Hagstad Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
CR Ottosson Bygg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
CR Ottosson Bygg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Plåtslageri Örnen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Plåtslageri Örnen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
CR Ottosson Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
CR Ottosson Gnistan 3 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Ekeberg Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
CR Ottosson Wasa I AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Hovsgatan Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Hovsgatan Mörner 4 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Korpalycke Bygg AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Korpalycke Bygg AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
CR Ottosson Group AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
CR Ottosson Group AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Carl Göran Lennart Ottosson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Ordförande
Utträde: 2022-03-23
Korpalycke Bygg Aktiebolag
Upplöst...
Styrelseledamot
Utträde: 2022-03-23
Korpalycke Bygg Aktiebolag
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Hans-Erik Johansson i Hagstad Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Carl Göran Lennart Ottosson
Styrelseledamot
Hans-Erik Johansson
Revisor
Hans Erik Gunnar Ihrén
Revisorssuppleant
Lars Gunnar Harald Engström
Tillbaka till sidans topp
CR Ottosson Bygg AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Carl Göran Lennart Ottosson
Ordförande
Carl Göran Lennart Ottosson
Styrelseledamot
Karl Gustav Lennart Ottosson
Verkställande direktör
Karl Gustav Lennart Ottosson
Revisor
Bengt Tommy Jonasson
Styrelsesuppleant
Linnéa Hillevi Helena Ottosson
Styrelseledamot
Henrik Karl Göran Swahn
Tillbaka till sidans topp
Plåtslageri Örnen AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Carl Göran Lennart Ottosson
Ordförande
Carl Göran Lennart Ottosson
Styrelseledamot
Karl Gustav Lennart Ottosson
Verkställande direktör
Karl Gustav Lennart Ottosson
Revisor
Bengt Tommy Jonasson
Styrelsesuppleant
Linnéa Hillevi Helena Ottosson
Tillbaka till sidans topp