Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Carl Fredrik Sjöberg
Carl Fredrik Sjöberg
19761010-XXXX
Ta kreditupplysning
Carl Fredrik Sjöberg är en man född den 10 oktober 1976. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2020-09-01. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Pendens Juridik AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Carl Fredrik Sjöberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-05-25
Bostadsrättsföreningen Innovationen
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Pendens Juridik AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Caroline Maria Haaber-Bernth
Styrelsesuppleant
Carl Fredrik Sjöberg
Styrelseledamot
Johan Aron Langnas
Tillbaka till sidans topp