Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Carl-Fredrik Shering Wachtmeister
Carl-Fredrik Shering Wachtmeister
19600506-XXXX
Ta kreditupplysning
Wachtmeister, Carl-Fredrik Shering är en man född den 6 maj 1960 och är bosatt i Stockholm
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Aktiebolaget WaSaNi Trading
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Aktiebolaget WaSaNi Trading
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Barek Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Barek Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Tinseltown AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Tinseltown AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Sjöö Fabriksbolag AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
F Wachtmeister & Partners AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
F Wachtmeister & Partners AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Aktiebolaget Bungenäs Kalkbrott
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
JCA Utvecklings AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Vigilante AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Vigilante AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Addarsnäs Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
CSB Förvaltning AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsföreningen Vega No 1 utan personlig ansvarighet
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Carl-Fredrik Shering Wachtmeister har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Extern firmatecknare
Utträde: 2023-04-15
JC & Associates Aktiebolag
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-06-10
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 11 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Aktiebolaget WaSaNi Trading
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Carl-Fredrik Shering Wachtmeister
Verkställande direktör
Carl-Fredrik Shering Wachtmeister
Styrelsesuppleant
Lars Victor Lundberg
Tillbaka till sidans topp
Barek Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Carl-Fredrik Shering Wachtmeister
Verkställande direktör
Carl-Fredrik Shering Wachtmeister
Styrelseledamot
Jan-Carl Louis Adelswärd
Ordförande
Jan-Carl Louis Adelswärd
Huvudansvarig revisor
Fredrik Oskar Jakob Andersson
Styrelsesuppleant
Lars Victor Lundberg
Revisor
KPMG AB
Tillbaka till sidans topp
Tinseltown AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Carl-Fredrik Shering Wachtmeister
Verkställande direktör
Carl-Fredrik Shering Wachtmeister
Styrelseledamot
Jan-Carl Louis Adelswärd
Ordförande
Jan-Carl Louis Adelswärd
Huvudansvarig revisor
Fredrik Oskar Jakob Andersson
Styrelsesuppleant
Lars Victor Lundberg
Revisor
KPMG AB
Tillbaka till sidans topp