Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | ICA Banken AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | ICA Gruppen Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | AB Gullringsbo Egendomar | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tre Bönder AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | ICA Försäkring AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | ICA Impact Invest 1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | ICA Impact Invest 1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsförening Köpmannen 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-21 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-07-21 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-07-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-20 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-07-20 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-07-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-15 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-29 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-06-29 |