Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Qred Bank AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Qred Holding AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-04 |