Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Tradera Marketplace AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-05 |