Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-10 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-22 |