Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Hurla Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-11-15 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-11-15 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-11-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-06 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-31 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-25 |