Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-09-11 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-14 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-16 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-04 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-30 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-06 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-25 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-22 |