Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Carl Axel Israel Lagerfelt
Carl Axel Israel Lagerfelt
19660422-XXXX
Ta kreditupplysning
Lagerfelt, Carl Axel Israel är en man född den 22 april 1966 och är bosatt i Linköping
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Sturefors Godsförvaltning Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sturefors Egendom Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sannarp Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sturefors Eldistribution Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Tolek AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Tolek AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Novel Agro AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Novel Agro AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Lagmanstorp AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
AC Batteri AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
AC Batteri AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
AC Batteri Tornby AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
AC Batteri Tornby AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Greenbess AC batteri AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Greenbess AC batteri AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Tolefors Gård AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Vice verkställande direktör
Tolefors Gård AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Tolefors Gård AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Tolefors Gård
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Carl Axel Israel Lagerfelt har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-07-22
Bostadsrättsföreningen Tornet 1
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 4 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656262 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Sturefors Godsförvaltning Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Jan William Harry Andersson
Styrelseledamot
Thure Gabriel Bielke
Verkställande direktör
Thure Gabriel Bielke
Styrelseledamot
Carl Axel Israel Lagerfelt
Styrelseledamot
Frederik Wilhelm Treschow
Ordförande
Frederik Wilhelm Treschow
Styrelsesuppleant
Charlotte Anna Madeleine Bielke
Styrelsesuppleant
Nils Adam Johan Bielke
Tillbaka till sidans topp
Sturefors Egendom Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Jan William Harry Andersson
Styrelseledamot
Thure Gabriel Bielke
Verkställande direktör
Thure Gabriel Bielke
Styrelseledamot
Carl Axel Israel Lagerfelt
Styrelseledamot
Frederik Wilhelm Treschow
Ordförande
Frederik Wilhelm Treschow
Tillbaka till sidans topp
Sannarp Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Otto Gustav Reinh von Arnold-Grön
Styrelseledamot
Niels Treschow
Verkställande direktör
Niels Treschow
Styrelsesuppleant
Jan Stefan Jönsson
Revisor
Jan Ove Stefan Bengtsson
Styrelseledamot
Carl Axel Israel Lagerfelt
Styrelseledamot
Frederik Wilhelm Treschow
Ordförande
Frederik Wilhelm Treschow
Revisorssuppleant
Roger Per-Erik Qvarnström
Styrelsesuppleant
Emma Katarina Louise Treschow
Styrelseledamot
Marie Birgitta Kirsten Treschow
Styrelseledamot
Johan Mogens Treschow
Tillbaka till sidans topp