Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-12-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-15 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-29 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-12 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-12 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-02-12 |