Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Carina Marie Lindqvist
Carina Marie Lindqvist
19680309-XXXX
Ta kreditupplysning
Lindqvist, Carina Marie är en kvinna född den 9 mars 1968 och är bosatt i Mölndal
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
VE Invest Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Carina Marie Lindqvist har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-12-06
Bebisgrossisten Sverige AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-08-22
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
VE Invest Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Carina Marie Lindqvist
Styrelseledamot
Victor Lars Gustav Ekervärn
Verkställande direktör
Victor Lars Gustav Ekervärn
Tillbaka till sidans topp