Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Carina Lise-Lott Olsson
Carina Lise-Lott Olsson
19600711-XXXX
Ta kreditupplysning
Olsson, Carina Lise-Lott är en kvinna född den 11 juli 1960 och är bosatt i Borgholm
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Rälla Bygg o Kakel AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Carina Lise-Lott Olsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-09-15
Kinkets gnirkästkuf AB
Fusion...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Rälla Bygg o Kakel AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Weine Olof Jörgen Olsson
Verkställande direktör
Weine Olof Jörgen Olsson
Styrelsesuppleant
Carina Lise-Lott Olsson
Tillbaka till sidans topp