Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Carina Hedman
Carina Hedman
19670405-XXXX
Ta kreditupplysning
Hedman, Carina är en kvinna född den 5 april 1967 och är bosatt i Nacka
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Revisor
Bostadsrättsföreningen Renstråket 1
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Bostadsrättsföreningen Renstråket 2
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Bostadsrättsföreningen Renstråket Tännäskröket
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Carina Hedman har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2021-12-11
Dannil AB
Aktivt
Styrelsesuppleant
Utträde: 2021-12-11
Se och Synas i Liljeholmen AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-11-17
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Renstråket 1
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kurt Torbjörn Callenholt
Styrelseledamot
Märtha Margita Callenholt
Revisor
Carina Hedman
Styrelseledamot
Linda Cecilia Callenholt
Styrelseledamot
Jenny Veronica Callenholt
Ordförande
Jenny Veronica Callenholt
Tillbaka till sidans topp
Bostadsrättsföreningen Renstråket 2
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Carina Hedman
Styrelseledamot
Linda Cecilia Callenholt
Styrelseledamot
Jenny Veronica Callenholt
Ordförande
Jenny Veronica Callenholt
Styrelseledamot
Sven Markus Alexander Blomqvist
Tillbaka till sidans topp
Bostadsrättsföreningen Renstråket Tännäskröket
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Carina Hedman
Styrelseledamot
Linda Cecilia Callenholt
Styrelseledamot
Jenny Veronica Callenholt
Ordförande
Jenny Veronica Callenholt
Styrelseledamot
Sven Markus Alexander Blomqvist
Tillbaka till sidans topp