Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Tullholmstorg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Tullholmstorg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Sundsta Torg | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Sundsta Torg | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Diamanten | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Hyttan 4 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Hyttan 4 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Hyttan 3 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Hyttan 3 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Tullholmsterrassen | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-09-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-16 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-21 |
||
Ordförande Utträde: 2023-02-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-29 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-13 |