Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Carina Ann-Charlotta Åkerfelt
Carina Ann-Charlotta Åkerfelt
19610619-XXXX
Ta kreditupplysning
Åkerfelt, Carina Ann-Charlotta är en kvinna född den 19 juni 1961 och är bosatt i Fjärås
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Torses Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Carina Ann-Charlotta Åkerfelt har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-04-30
Fastighets AB Varla 8:30
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-01-17
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Torses Invest AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bo Billy Ingemar Åkerfelt
Styrelsesuppleant
Carina Ann-Charlotta Åkerfelt
Tillbaka till sidans topp