Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Carin Johanna Elisabet Arnwald
Carin Johanna Elisabet Arnwald
19811016-XXXX
Ta kreditupplysning
Arnwald, Carin Johanna Elisabet är en kvinna född den 16 oktober 1981 och är bosatt i Stockholm
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bungenäs Fastighetsförening Ek. för.
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Carin Johanna Elisabet Arnwald har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-06-17
Föräldrakooperativet Tårtan, ek för.
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-08-02
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bungenäs Fastighetsförening Ek. för.
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Stojan Zavisic
Styrelseledamot
Carin Johanna Elisabet Arnwald
Styrelseledamot
Pontus Falk
Styrelseledamot
Johan Orrestedt
Styrelseledamot
Karin Ingvor Maria Pettersson
Styrelseledamot
Filippa Gunnarsdotter Murath
Ordförande
Filippa Gunnarsdotter Murath
Tillbaka till sidans topp