Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Carin Elisabeth Wrennfors
Carin Elisabeth Wrennfors
19730620-XXXX
Ta kreditupplysning
Wrennfors, Carin Elisabeth är en kvinna född den 20 juni 1973 och är bosatt i Göteborg
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Sannegårdshamnen
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Carin Elisabeth Wrennfors har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-09-01
Stiftsvinden 1, Göteborg ekonomisk förening
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-01-25
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Sannegårdshamnen
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Björn Stefan Brämberg
Ordförande
Björn Stefan Brämberg
Styrelseledamot
Kjell Martin Kvidal
Styrelseledamot
Yngve Lars Jonas Nilsson
Styrelsesuppleant
Lars Fredrik Persson
Styrelseledamot
Carin Elisabeth Wrennfors
Styrelseledamot
Nils Fredrik Brännström
Styrelsesuppleant
Lennart Mattias Bodén
Styrelsesuppleant
Nils Johan Gustaf Casparsson
Tillbaka till sidans topp