Org.nr: 559115-2318
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Zeinali, Daniel | 2024-09-11 |
Extern verkställande direktör | Eriksson Zalbo, Andreas Erik B P | 2024-07-16 |
Styrelseledamot | Eriksson Zalbo, Andreas Erik B P | 2024-07-12 |
Styrelsesuppleant | Ekk, Abdulaziz | 2024-07-12 |
Verkställande direktör | Eriksson Zalbo, Andreas Erik B P | 2024-07-12 |
Styrelsesuppleant | Bellafesta Zalbo, Casper A A | 2024-03-20 |
Styrelsesuppleant | Eriksson Zalbo, Björg Yvonne | 2022-08-09 |