Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Can Savran
Can Savran
19670225-XXXX
Ta kreditupplysning
Can Savran är en man född den 25 februari 1967. Han är folkbokförd i Duved sedan 0001-01-01. Duved ligger i Åre kommun, Jämtlands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
GRÖN FORM Arkitektur & Miljö AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Can Savran har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-03-22
Fellesrådet Utvikling Aktiebolag
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708404 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
GRÖN FORM Arkitektur & Miljö AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Maria Annelie Eck Arvstrand
Styrelseledamot
Can Savran
Tillbaka till sidans topp