Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-18 |