Org.nr: 559389-9593
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Ali, Emine | 2024-08-29 |
Styrelseledamot | Hodza, Celil | 2024-03-29 |
Styrelsesuppleant | Hodza, Kujtim | 2024-03-29 |
Verkställande direktör | Hodza, Celil | 2024-03-29 |
Styrelsesuppleant | Hodza, Sevcan | 2023-01-28 |
Styrelseledamot | Berglund, Mikaela Jenni | 2022-09-04 |
Styrelsesuppleant | Rillner, Lars Hugo Viking | 2022-09-04 |
Styrelsesuppleant | Selldén, Stina Maria | 2022-09-04 |