Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Mark Kråkebacka 3:3 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Firewater Design & Dev. Industry AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Mezek Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Skene Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Solvikens förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-13 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-11 |