Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Nicoletti's i Göteborg Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Aludden Park och Restaurang AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Coffee Station Lerum | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Giovanni Deli & Coffee | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | GIOVANNI FASHION | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-25 |