Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-08-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-15 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-07 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-07 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-06 |