Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Isotimber Holding AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hoi Publishing AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Ferocia Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Mosebackens Bryggförening Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Likvidator Utträde: 2023-09-30 |
||
Likvidator Utträde: 2023-09-29 |
||
Likvidator Utträde: 2023-09-29 |
||
Likvidator Utträde: 2023-04-28 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-04 |