Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Britt Rose-Mari Eriksson
Britt Rose-Mari Eriksson
19480717-XXXX
Ta kreditupplysning
Eriksson, Britt Rose-Mari är en kvinna född den 17 juli 1948 och är bosatt i Tyresö
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Björn och Anders Lindius Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Britt Rose-Mari Eriksson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-03-22
Tälje Tokar Restaurang AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Björn och Anders Lindius Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Britt Rose-Mari Eriksson
Styrelseledamot
Björn Anders Lindius
Verkställande direktör
Björn Anders Lindius
Revisor
Mikael Johan Höök
Tillbaka till sidans topp