Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Britt Anna Marie Karlsson
Britt Anna Marie Karlsson
19751006-XXXX
Ta kreditupplysning
Karlsson, Britt Anna Marie är en kvinna född den 6 oktober 1975 och är bosatt i Solna
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Footmender AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Britt Anna Marie Karlsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-10-19
EndCo 1088 Sweden AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-10-14
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Footmender AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Gösta Thunberg
Revisor
Marie Ingeborg Hedar
Styrelsesuppleant
Britt Anna Marie Karlsson
Tillbaka till sidans topp