Org.nr: 559045-5738
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Kinhult, Pia Suzanne Christina | 2024-07-17 |
Styrelseledamot | Kinhult, Pia Suzanne Christina | 2024-07-17 |
Styrelseledamot | Ekendahl Zander, Vanja Elisabeth | 2023-10-14 |
Styrelseledamot | Szentes, Henrik William | 2023-09-19 |
Styrelseledamot | Edelberg, Carl Magnus | 2023-06-17 |
Styrelseledamot | Sander, Ramon Fredrik | 2022-06-29 |
Styrelseledamot | Wickström, Eva-Lotta | 2022-06-29 |