Org.nr: 559141-1383
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Kalensky, Gabriel Denis Shanahan | 2024-08-12 |
Revisor | Tegidius, Clas Henrik | 2023-10-14 |
Ordförande | Kållberg, Bo Göran | 2023-08-15 |
Styrelseledamot | Kållberg, Bo Göran | 2023-08-15 |
Verkställande direktör | Kållberg, Bo Göran | 2023-08-15 |
Revisor | Ernst & Young Aktiebolag | 2023-08-15 |
Styrelseledamot | Bäckström, Ulf Peter | 2023-05-04 |
Styrelsesuppleant | Möller, Markus Antero | 2023-05-04 |