Org.nr: 556830-8000
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Revisor | Julin, Rickard Mats Yngve | 2023-09-15 |
Revisor | Mellvé, Jan Bo | 2023-03-09 |
Styrelsesuppleant | Jung, Mikael Kerner | 2022-04-28 |
Styrelseledamot | Svensson, Lars Anders Ingvar | 2022-01-29 |
Styrelsesuppleant | Svensson, Lena Birgitta | 2022-01-29 |