Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Boris Erik Paul Eriksson
Boris Erik Paul Eriksson
19621024-XXXX
Ta kreditupplysning
Eriksson, Boris Erik Paul är en man född den 24 oktober 1962 och är bosatt i Skillingaryd
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Ålaryd Industries AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Boris Erik Paul Eriksson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-01-16
Ålaryds Fastighets AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-02-03
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Ålaryd Industries AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Boris Erik Paul Eriksson
Styrelseledamot
Charlotta Birgitta Edenhammar
Verkställande direktör
Charlotta Birgitta Edenhammar
Ordförande
Charlotta Birgitta Edenhammar
Revisor
Mats Anders Peter Törnros
Styrelsesuppleant
Pelle Magnus Edenhammar
Tillbaka till sidans topp